今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2012-09-24 |
-- |
|
董事会秘书 |
2016-10-10 |
-- |
|
副总经理 |
2016-10-10 |
-- |
|
副总经理 |
2021-08-03 |
-- |
|
副总经理 |
2023-10-30 |
-- |
|
财务负责人 |
2023-10-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2022-11-25 终止日期:2025-11-24
|
|||
非独立董事 |
2022-11-25 |
2025-11-24 |
|
董事长 |
2022-11-25 |
2025-11-24 |
|
非独立董事 |
2022-11-25 |
2025-11-24 |
|
非独立董事 |
2022-11-25 |
2025-11-24 |
|
非独立董事 |
2022-11-25 |
2023-05-17 |
|
独立董事 |
2022-11-25 |
2025-11-24 |
|
独立董事 |
2022-11-25 |
2023-05-17 |
|
独立董事 |
2022-11-25 |
2025-11-24 |
|
第4届董事会 起始日期:2019-11-25 终止日期:2022-11-24
|
|||
董事 |
2019-11-25 |
2022-11-24 |
|
董事长 |
2019-11-25 |
2022-11-24 |
|
董事 |
2019-11-25 |
2022-11-24 |
|
董事 |
2019-11-25 |
2021-03-24 |
|
董事 |
2019-11-25 |
2022-02-09 |
|
董事 |
2019-11-25 |
2022-11-24 |
|
董事 |
2021-03-24 |
2022-11-24 |
|
独立董事 |
2022-02-09 |
2022-11-24 |
|
独立董事 |
2022-02-09 |
2022-11-24 |
|
独立董事 |
2022-02-09 |
2022-11-24 |
|
第3届董事会 起始日期:2018-12-15 终止日期:2019-11-24
|
|||
董事 |
2018-12-15 |
2019-11-24 |
|
董事长 |
2018-12-15 |
2019-11-24 |
|
董事 |
2018-12-15 |
2019-11-24 |
|
董事 |
2018-12-15 |
2019-11-24 |
|
董事 |
2018-12-15 |
2019-11-24 |
|
独立董事 |
2018-12-15 |
2019-10-30 |
|
独立董事 |
2018-12-15 |
2019-10-30 |
|
独立董事 |
2018-12-15 |
2019-10-30 |
|
第2届董事会 起始日期:2015-11-27 终止日期:2018-12-14
|
|||
董事长 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
独立董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
独立董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
独立董事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
第1届董事会 起始日期:2012-09-24 终止日期:2015-11-26
|
|||
董事长 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
董事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
董事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
董事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
董事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
独立董事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
独立董事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
|
独立董事 |
2013-06-08 |
2015-11-26 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2022-01-19 终止日期:2024-12-30
|
|||
监事会主席 |
2022-01-19 |
2024-12-30 |
|
职工代表监事 |
2021-12-31 |
2024-12-30 |
|
非职工代表监事 |
2021-12-31 |
2023-05-17 |
|
非职工代表监事 |
2021-12-31 |
2024-12-30 |
|
监事 |
2023-05-17 |
2024-12-30 |
|
第3届监事会 起始日期:2018-12-15 终止日期:2022-01-19
|
|||
监事会主席 |
2018-12-15 |
2022-01-19 |
|
职工代表监事 |
2018-12-15 |
2021-12-30 |
|
监事 |
2018-12-15 |
2021-12-30 |
|
监事 |
2018-12-15 |
2021-12-30 |
|
第2届监事会 起始日期:2015-11-27 终止日期:2017-05-14
|
|||
监事会主席 |
2015-11-27 |
2017-05-14 |
|
职工监事 |
2015-11-27 |
2018-12-14 |
|
监事会主席 |
2017-05-14 |
2018-12-14 |
|
股东监事 |
2015-11-27 |
2017-05-14 |
|
股东监事 |
2015-11-27 |
2016-08-31 |
|
股东监事 |
2016-08-31 |
2018-12-14 |
|
股东监事 |
2017-05-14 |
2018-12-14 |
|
第1届监事会 起始日期:2013-06-08 终止日期:2015-11-26
|
|||
监事会主席 |
2013-06-08 |
2015-11-26 |
|
监事 |
2013-06-08 |
2015-11-26 |
|
监事 |
2012-09-24 |
2015-05-07 |
|
股东代表监事 |
2015-05-07 |
2015-11-26 |
|
职工监事 |
2012-09-24 |
2015-11-26 |
↑返回页顶↑ |